Informazioni su Remigi Adolf Waser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Remigi Adolf Waser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006027633, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
B.C. Verwaltungs- und Investment AG, in Stansstad, CHE-102.912.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser-Kottmann, Trudy, von Stansstad und Wolfenschiessen, in Stansstad, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Remigi Adolf, von Stansstad, in Stansstad, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waser, Dr. Hugo, von Stansstad, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006005318, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Fast Tech GmbH, in Stansstad, CHE-104.872.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849668).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Remigi Adolf, von Stansstad, in Stansstad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005849668, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Fast Tech GmbH, bisher in Kriens, CHE-104.872.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199973).
Statutenänderung:
25.09.2023.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
Kehrsitenstrasse 19, 6362 Stansstad.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Mischa René, von Schleitheim, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Remigi Adolf, von Stansstad, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].