Informazioni su Achim Walz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Achim Walz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3486233, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arabella Verwaltungs- AG, in Zürich, CHE-102.409.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, Publ. 3467291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walz, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Altensteig (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6096152, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
tedeus ag, bisher in Zürich, CH-350.3.002.640-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 27, Publ. 5672050).
Statutenänderung:
21.03.2011.
Firma neu:
Astoria Gastro AG.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Centralstrasse 3, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Handel mit und Vertrieb von Restaurations- und Gastronomieprodukten sowie Waren aller Art, Betrieb eines Nachtclubs und einer Kaffeebar. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und Immobilien kaufen, verkaufen und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
[Die Mitteilungen in den Statuten sind aufgehoben worden.]. Gemäss Erklärung vom 26.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobàl, Dr. Victor, von Arvigo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walz, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Altensteig (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Nathalie, von Agriswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5596754, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
trust finanzholding ag, in Zürich, CH-020.3.024.775-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 48, Publ. 5421400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walz, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Altensteig (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.