Informazioni su Nadja Waltisberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Nadja Waltisberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005449233, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schule Papillon, in Oftringen, CHE-382.046.866, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009993).
Statutenänderung:
28.02.2022.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Hofmattstrasse 18, 4663 Aarburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waltisberg, Nadja, von Römerswil, in Staffelbach, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niklaus, Rylana, von Jegenstorf, in Gunzgen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005009993, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schule Papillon, in Oftringen, CHE-382.046.866, c/o Nadja Kunz, Engelbergstrasse 6, 4665 Oftringen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2020.
Zweck:
Ermöglichen von individuellen Lernwegen, insbesondere durch die Gründung und Führung einer Schule sowie durch weitere Bildungs- und Betreuungsangebote;
kann zur Erfüllung seines Zweckes alle erforderlichen Rechtsgeschäfte tätigen, wozu auch der Erwerb von Eigentum gehört sowie andere Institutionen beraten und unterstützen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Schulgelder, Erträge aus Anlässen, freiwillige Zuwendungen aller Art (Gönnerbeiträge, Vermächtnisse, Schenkungen, Fonds etc), Zuschüsse aus öffentlicher Hand.
Eingetragene Personen:
Kunz, Nadja, von Brittnau, in Oftringen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tauss, Rolf, von Zweisimmen, in Trimbach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waltisberg, Nadja, von Römerswil, in Staffelbach, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forensis Treuhand AG (CHE-109.054.161), in Olten, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6842710, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Liquida AG, in Wollerau, CH-100.3.015.083-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 18, Publ. 5695990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenschmid, Franz, von Littau und Alberswil, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waltisberg, Nadja, von Römerswil, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fracheboud, Erika, von Luzern und Haut-Intyamon, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Angela, von Wolfhalden, Inwil und Schüpfheim, in Rain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Sempach].