Informazioni su Verena Walter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Verena Walter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004688884, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Walter AG Signaltechnik und Verkehrsregelungsanlagen, in Sulgen, CHE-107.083.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, S.0, Publ. 7089742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Daniel, von Löhningen, in Schönenberg an der Thur (Kradolf-Schönenberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Michael, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura];
Walter, Felix, von Löhningen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 4023770, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Labosim Signaltechnik AG(Labosim Signaltechnique SA) (Labosim Segnaltechnica SA), bisher in Bassersdorf, CH-020.3.001.146-7, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Verkehrssignalen aller Art sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 17, Publ. 1025726).
Statutenänderung:
27.03.2007.
Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma wurden aufgehoben.].
Sitz neu:
Sulgen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 15, 8583 Sulgen.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Verkehrssignalen aller Art sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder mündlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.03.2007 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückgezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentliche Urkunde vom 29.06.2007 festgestellt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Labosim Signaltechnik AG, in Bassersdorf, Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Verkehrssignalen aller Art sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.1998, S. 800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Dr. Hans, von Dättlikon, in Birmensdorf ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Gottfried, von Spreitenbach, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arthur Andersen AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Paul, von Löhningen, in Sulgen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Walter, Verena, von Löhningen, in Sulgen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Provida Treuhand AG Romanshorn, in Romanshorn, Revisionsstelle.