Informazioni su Michael Waldburger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Waldburger
Ultimi comunicati FUSC: Michael Waldburger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005261849, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 20'271 del 22.07.2021, pubblicata nel FUSC no. 143 del 07.07.2021. Electro Planet SA, in Lugano, CHE-109.450.841, società anonima (Nr. FUSC 143 del 27.07.2021, Pubbl. 1005258851).
Nuove persone iscritte o modifiche:
Waldburger, Michael, da Luzein, in Gentilino (Collina d'Oro), amministratore unico, con firma individuale [no: amministratore unico, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR02-1005258851, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Electro Planet SA, in Lugano, CHE-109.450.841, società anonima (Nr. FUSC 124 del 30.06.2021, Pubbl. 1005234174).
Statuti modificati:
19.07.2021.
Nuovo recapito:
Via Pian Scairolo 32, 6915 Pambio-Noranco.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 19.07.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bettosini, Lorenzo, da Vezia, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Waldburger, Michael, da Luzein, in Gentilino (Collina d'Oro), amministratore unico, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due].
Numero di pubblicazione: HR02-1004990324, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
WALDBURGER BAU GMBH, in Mettauertal, CHE-415.186.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waldburger, Simon, von Luzein, in Mettauertal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldburger, Michael, von Luzein, in Mettauertal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Waldburger, Jürg, von Luzein, in Mettauertal, mit Einzelprokura, .