Informazioni su Werner Wälchli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Wälchli
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Wälchli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2828276, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Unifin 98 AG, in Bonaduz, CH-350.3.006.334-9, Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung sowie An- und Verkauf und Finanzierung von Motorrädern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2004, S. 7, Publ. 2271468).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Bonaduz, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].
Numero di pubblicazione: 2271468, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Unifin 98 AG, bisher in Chur, Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2002, S. 8, Publ. 491938).
Statutenänderung:
12.05.2004.
Sitz neu:
Bonaduz.
Domizil neu:
Via Plazzas 3, 7402 Bonaduz.
Zweck neu:
Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung sowie An- und Verkauf und Finanzierung von Motorrädern;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Max, von Wynigen, in Bonaduz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Berikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Nova-Finanz & Investment AG, in Chur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Bonaduz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.