Informazioni su Lorenz Wacker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Wacker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005337697, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prediger- Witwen- und Waisenkasse von Burgdorf Genossenschaft, in Burgdorf, CHE-102.461.826, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938683).
Domizil neu:
c/o Ueli Fuchs, Lyssachstrasse 6, 3400 Burgdorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurz, Alexander, von Worb, in Rohrbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Verwalter [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter];
Schwab, Peter, von Ins, in Trachselwald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Verwalter [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär ode dem Verwalter];
Jordi, Roland, von Dürrenroth und Basel, in Langnau im Emmental, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: von Dürrenroth und Basel, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident];
Wacker, Lorenz, von Staffelbach, in Olten, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: in Kirchberg BE, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: 1241329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Alterspflegeheim Region Burgdorf, in Burgdorf, CHE-108.151.198, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2013, Publ. 974159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Karin, von Müswangen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wacker, Lorenz, von Staffelbach, in Kirchberg BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Mark, von Signau, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Lanz, Christoph Paul, von Roggwil BE, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zäch Schmidt, Elisabeth, von Oberriet SG, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bracher, Hans, von Burgdorf, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Burgdorf und Madiswil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schürch, Ernst, von Seeberg, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Glarner, Nadja, von Glarus, in Küttigkofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenk, Luzia, von Eggiwil, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cassina, Walter, von Fällanden, in Stüsslingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6449402, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prediger- Witwen- und Waisenkasse von Burgdorf Genossenschaft, in Burgdorf, CH-053.5.006.431-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 7, Publ. 5608796).
Statutenänderung:
11.11.2011.
Domizil neu:
c/o Jürg Häberlin, Blumenweg 5, 3400 Burgdorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung / Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Gemäss Erklärung vom 11.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rychener, Andreas, von Signau, in Krauchthal, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggisberg, Daniel, von Belp, in Langnau im Emmental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Verwalter [bisher: in Trubschachen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Verwalter];
Wacker, Lorenz, von Staffelbach, in Kirchberg BE, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gasser, Christoph A., von Zeiningen, in Seeberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Hindelbank].