Informazioni su Gilles Vuille
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Gilles Vuille
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gilles Vuille
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006004793, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Multone SA, à Monthey, CHE-107.006.234, société anonyme (No. FOSC 181 du 19.09.2023, Publ. 1005841264).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beytrison, Pierre André Joseph, de Evolène, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur.
Inscription ou modification de personne(s):
Vuille, Gilles, de Clos du Doubs, à Collombey-Muraz, vice-président du conseil d'administration, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec un administrateur [précédemment: à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Multone, Cécile, de Monthey, à Monthey, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec un administrateur [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux avec un administrateur];
Defago, Jean Michel, de Saint-Maurice et Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3344145, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Multone SA, à Monthey, CHE-107.006.234, société anonyme (No. FOSC 155 du 12.08.2016, Publ. 3002139).
Inscription ou modification de personne(s):
Beytrison, Pierre André Joseph, de Evolène, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur;
Vuille, Gilles, de Clos du Doubs, à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux avec un administrateur [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président].
Numero di pubblicazione: 3002139, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Multone SA, à Monthey, CHE-107.006.234, société anonyme (No. FOSC 250 du 24.12.2015, Publ. 2564707).
Modification des statuts:
24.06.2016. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Multone, Roger, de Veysonnaz, à Monthey, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Vuille, Gilles, de Clos du Doubs, à Muraz (Collombey-Muraz), administrateur, avec signature collective à deux avec le président.