Informazioni su Philipp Voswinkel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Voswinkel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4416309, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bonifazius Holding GmbH, in Zug, CHE-198.941.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230219).
Statutenänderung:
16.05.2018.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 80'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.05.2018 werden 600 eigene Stammanteile zu CHF 100.00, welche die Gesellschaft vorgängig von den Gesellschaftern erworben hat, vernichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barris, Roger Dwight, amerikanischer Staatsangehöriger, in Evergreen (US), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weybridge (GB)];
Aumann, Frank Hans Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Voswinkel, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3230219, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bonifazius Holding GmbH, in Zug, CHE-198.941.903, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580811).
Statutenänderung:
12.12.2016.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barris, Roger Dwight, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Voswinkel, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aumann, Frank Hans Stefan, genannt Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1749323, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Peakside Capital Advisors AG, in Zug, CHE-115.758.201, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1744003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voswinkel, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.