Informazioni su Olivier Von Schulthess Rechberg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Olivier Von Schulthess Rechberg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005058650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schulthess'sche Familienstiftung, in Zürich, CHE-402.247.996, c/o Oliver von Schulthess Rechberg, Carmenstrasse 36, 8032 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.03.1758. 24.10.2020.
Zweck:
Der Zweck der Familienstiftung ist: 1. das Ansehen der Familie zu heben, 2. die Ehre und das Wohl ihrer Mitglieder zu fördern, 3. deren Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. 4. mittels der Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen a) ohne eigene Schuld in Dürftigkeit geratene, besonders ältere und kranke Familienmitglieder zu unterstützen, b) jüngeren Destinatären ihre berufliche Ausbildung zu erleichtern. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Schulthess, Hans Georg, von Zürich, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Konstantin, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jascha-Schulthess, Caroline, von Zürich, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Georg H., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Georg Philipp, von Zürich, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulthess, Matthias, von Basel, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Marc, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Schulthess Rechberg, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004511322, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bertha Stapfer Stiftung, in Zürich, CHE-110.389.303, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743655).
Domizil neu:
c/o Olivier von Schulthess, Carmenstrasse 36, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Daniel, von Bern, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Schulthess Rechberg, Olivier, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4677906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bertha Stapfer Stiftung, in Zollikon, CH-020.7.904.054-8, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 25, Publ. 4510146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappold, Rosmary, von Zürich und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Schulthess Rechberg, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Larese, Renata, von Amriswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.