Informazioni su Yvonne von Deschwanden-Steinmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne von Deschwanden-Steinmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004919902, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Golf Engelberg Titlis AG, in Engelberg, CHE-103.449.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Konrad, von Wolfenschiessen, in Wolfenschiessen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchlinger, Marc, von Winterthur, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden-Steinmann, Yvonne, von Kerns, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1818165, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Höfli-Stiftung, in Stans, CHE-110.181.263, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061962).
Domizil neu:
Alter Postplatz 3, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zöllig, André, von Berg SG, in Stans, Mitglied, Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Peter, von Meggen, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Deschwanden-Steinmann, Yvonne, von Kerns, in Buochs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Beat Jörg, von Buchs AG, in Stansstad, Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Lukas Johannes, von Altdorf UR, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Filliger, Dr. Othmar Johann, von Ennetmoos, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Nidwalden (CHE-100.686.113), in Stans, Revisionsstelle [bisher: Finanzkontrolle des Kantons Nidwalden, in Stans (CH-150.8.000.003-3)].
Numero di pubblicazione: 6565578, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Deschwanden AG, in Buochs, CH-150.3.001.100-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 13, Publ. 5813950).
Firma neu:
Deschwanden AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Albert von Deschwanden, Schützenmattstrasse 11, 6374 Buochs. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Deschwanden-Steinmann, Yvonne, von Kerns, in Buochs, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Deschwanden, Albert, von Kerns, in Buochs, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].