Informazioni su Daniel von Canal
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel von Canal
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4011639, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Talentia Software Switzerland AG, in Zug, CHE-186.189.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910237).
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Omnés ép. Chaine, Viviane, französische Staatsangehörige, in Lacanau (FR), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3910237, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Talentia Software Switzerland AG(Talentia Software Switzerland SA), in Zug, CHE-186.189.713, c/o LacMont AG, Hofstrasse 1A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.11.2017.
Zweck:
Erwerb, Halten, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen und Wertschriften aller Art im In- und Ausland, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich des Handels und des Vertriebes von EDV Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Perlet, Cédric, von Bonfol, in Pully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2783507, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
RSD Holding AG, in Zug, CHE-113.967.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2016, Publ. 2729231).
Statutenänderung:
31.03.2016.
Aktien neu:
183'932 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 183'932 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Aufhebung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährungsbeschlüssen vom 18.12.2014 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhungen infolge Erlöschens der Wandel- und Optionsrechte. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.11.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 19.11.2008 geändert.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Frank, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternot, Xavier, von Moudon, in Perroy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kroupa, Karel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruix, Cédric, französischer Staatsangehöriger, in La Chapelle-Rambaud (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanna, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semmens, Guy, britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Beneden, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Carouge GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Canal, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), in Pully, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers (CH-550.0.056.305-7)].