Informazioni su Annemarie von Allmen-Oehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Annemarie von Allmen-Oehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005375661, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stefania Fratnik-Stiftung, in Lauterbrunnen, CHE-115.123.669, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656257).
Name neu:
Stefania Fratnik-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht BBSA vom 24.11.2021 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büschlen, Rudolf, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen-Oehrli, Annemarie, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggler-Balmer, Ursula, von Ringgenberg BE, in Lauterbrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner-Siegenthaler, Elisabeth, von Ringgenberg BE, in Lauterbrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss-Leiber, Ursula, von Lauterbrunnen, in Isenfluh (Lauterbrunnen), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurschmiede-Kissling, Franziska, von Wilderswil, in Lauterbrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf-Franke, Sandra, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2638875, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Silberhorn AG, in Lauterbrunnen, CHE-111.705.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018967).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Beat, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Allmen-Oehrli, Annemarie, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1978073, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stefania Fratnik-Stiftung, in Lauterbrunnen, CHE-115.123.669, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 29.01.1983).
Domizil neu:
Wytimatte 177C, 3822 Lauterbrunnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäger-Schönbächler, Fritz, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Matthias, von Schwyz, in Lauterbrunnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Hanni, von Ringgenberg BE, in Lauterbrunnen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büschlen, Rudolf, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen-Oehrli, Annemarie, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf-Franke, Sandra, von Lauterbrunnen, in Lauterbrunnen, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.