Informazioni su Jürg Vollenweider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Vollenweider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3156645, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alp Farner AG, in Dübendorf, CHE-103.048.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2016, Publ. 2720329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Jürg, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühler, Hans, von Weesen, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Lukas, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaufelberger, Christian, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3875934, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Konsumgenossenschaft Volg Wangen, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.5.900.932-0, Betrieb eines Konsumwarengeschäftes, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2000, S. 8302).
Firma neu:
Konsumgenossenschaft Volg Wangen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Herbert, von Grüsch, in Wangen-Brüttisellen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Klein, Walter, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Vollenweider, Jürg, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Giger, Ursula, von Escholzmatt, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Koster, Edith, von Appenzell, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 3615276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dorf-Metzg GmbH, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.4.026.489-0, Produktion von und Handel mit Fleischwaren und Fertiggerichten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 18, Publ. 2377320).
Statutenänderung:
11.10.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Walter, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Konsumgenossenschaft Volg Wangen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Vollenweider, Jürg, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Willhelm, Herbert, von Grüsch, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Esther, von Alt St. Johann, in Nürensdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: Geschäftsführerin];
Hoffmann, Anita, von Auenstein und Dübendorf, in Dübendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--].