Informazioni su Stefan Vogt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefan Vogt
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Vogt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004495427, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Conbix AG, in Zug, CHE-112.481.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andres, Walter U., von Roggwil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4640860, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Conbix AG, in Zug, CH-170.3.028.600-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 17, Publ. 3949600).
Statutenänderung:
21.08.2008.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andres, Walter U., von Roggwil, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon Waldegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3949600, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Conbix AG, in Zug, CH-170.3.028.600-1, Erbringung von Dienstleistungen und Herstellung von Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2005, S. 14, Publ. 2981938).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Stefan, von Remigen, in Uitikon Waldegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf].