Informazioni su Roger Vogt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Vogt
Ultimi comunicati FUSC: Roger Vogt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3113347, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hutter & Partner GmbH, in Diepoldsau, CHE-105.721.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 13, Publ. 5928026).
Statutenänderung:
12.10.2016.
Sitz neu:
Widnau.
Domizil neu:
Parkweg 4, 9443 Widnau.
Zweck neu:
Betrieb einer Generalunternehmung, Erbringung von Architekturdienstleistungen, Planung und Überwachung von Bauten sowie deren Ausführung. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Grundstücke erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Claudia, von Rüthi SG, in Grabs, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: in Rüthi SG];
Hutter, Eveline, von Oberriet SG, in Rebstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: in Kriessern (Oberriet SG)];
Vogt, Roger, von Bettlach, in Rebstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: in Oberriet SG].
Numero di pubblicazione: 2258414, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hutter & Partner GmbH, in Diepoldsau, Betrieb einer Generalunternehmung usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2002, S. 10, Publ. 449568).
Statutenänderung:
6.05.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Daniel, von Rebstein, in Balgach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchel, Claudia, von Rüthi SG, in Rüthi SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Hutter, Eveline, von Oberriet SG, in Kriessern (Oberriet SG), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Vogt, Roger, von Bettlach, in Oberriet SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.