Informazioni su Peter Vogt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Vogt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5553814, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Minikus Vogt & Partner AG, in Wettingen, CH-400.3.025.264-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2004, S. 1, Publ. 2185570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Peter, von Remigen, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2185570, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Minikus Vogt & Partner AG, in Wettingen, Rosenauweg 14, 5430 Wettingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
3.03.2004, 17.03.2004.
Zweck:
Erbringen von Ingenieurleistungen in den Bereichen Bau, Raumentwicklung, Umwelt und Geomatik;
die Gesellschaft kann Immobilien kaufen, verkaufen und verwalten, Zweigniederlassungen errichten und sich an andern Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Göseli Vogt Minikus', in Wettingen, nämlich deren gesamten Geschäftsbetrieb, gemäss Bilanz per 01.01.2004 mit Aktiven von CHF 836'581.58 und Passiven von CHF 736'581.58, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Vogt, Peter, von Remigen, in Widen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Minikus, Corrado, von Obersiggenthal, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Peter Greutert, lic.oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüfer, in Baden, Revisionsstelle.