Informazioni su Robert Vogels
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Vogels
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4093093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH, in Dänikon, CHE-110.116.596, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3194977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogels, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiserstuhl Holding GmbH (HRB 235940), in München (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Hassler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wyhl am Kaiserstuhl (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4617588, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH, in Dietlikon, CH-020.4.027.172-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 07.07.2003, S. 23, Publ. 1067244).
Statutenänderung:
20.06.2008.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen ZH. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 20.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogels, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1067244, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vogels Süsse-Werbe-Ideen GmbH, in Dietlikon, Eichelwiesenstrasse 34, 8305 Dietlikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Vertrieb von Werbemitteln aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeiglet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vogels, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Endingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Robert Vogels Verwaltungs- + Beteiligungs-GmbH, in Endingen (DE), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wyler, Hansjörg, von Zürich und Frauenfeld, in Lindau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.