Informazioni su Markus Vock
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Vock
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Vock
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004836227, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
St. Verena Stiftung, in Bad Zurzach, CHE-112.303.525, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vock, Markus, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Markus, von Hochdorf, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1553027, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
St. Verena Stiftung, in Bad Zurzach, CHE-112.303.525, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Publ. 6560402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Urs, von Döttingen, in Zurzach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güntensperger-Burger, Rita, von Zürich, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marucci, Antonio, von Würenlingen, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Markus, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hidber, Rosmarie, von Mels, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Continisio Holenstein, Domenica, von Sulgen, in Bad Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5767038, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vock Wealth Management AG, in Villmergen, CH-400.3.024.360-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 2, Publ. 2858782).
Statutenänderung:
22.07.2010.
Sitz neu:
Bad Zurzach.
Domizil neu:
Feldblumenweg 2, 5330 Bad Zurzach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock, Markus, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon];
Vock-Wang, Hui-Chin, von Niederwil AG, in Bad Zurzach, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].