Informazioni su Johanna Vock-Hodel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johanna Vock-Hodel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5123558, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Francis Company AG(Francis Company SA) (Francis Company Ltd), bisher in Risch, CH-170.3.014.608-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2009, S. 31, Publ. 5062730).
Gründungsstatuten:
27.04.1989.
Statutenänderung:
26.06.2009.
Sitz neu:
Lauerz.
Domizil:
Rütli, 6424 Lauerz.
Zweck:
Missionarische Aufbauarbeiten im In- und Ausland, vorwiegend in Drittweltländern, Ausbildung und Schulung von Fachkräften, Publikation von Spendenaktionen sowie Herausgabe von Zeitschriften und Lehrmitteln;
kann damit zusammenhängende Dienstleistungen tätigen, Patente, andere Schutzrechte und Lizenzen erwerben, auswerten und verwalten sowie Grundeigentum erwerben und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, brieflich. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revistra AG, in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock-Hodel, Johanna, von Römerswil und Wohlen AG, in Lauerz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Bachmann, Franz, von Emmen, in Lauerz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Numero di pubblicazione: 5062730, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Francis Company AG, in Risch, CH-170.3.014.608-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17.07.1997, S. 5071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imholz, Margrit, von Bürglen UR, in Bürglen UR, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Otilia, von Emmen, in Lauerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock-Hodel, Johanna, von Römerswil und Wohlen AG, in Lauerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Franz, von Emmen, in Lauerz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4276750, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Gotthard AG, in Lauerz, CH-130.0.011.385-0, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2000, S. 4865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vock-Hodel, Johanna, von Römerswil und Wohlen AG, in Lauerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach];
Bachmann, Franz, von Emmen, in Lauerz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.