Informazioni su Armend Vladi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Armend Vladi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997905, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
swissnetz GmbH, in Bern, CHE-252.052.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sherifi, Burhan, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi, Armend, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005512227, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vladi GmbH, in Bern, CHE-282.673.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2021, Publ. 1005318090).
Statutenänderung:
24.06.2022. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital von CHF 80'000.00 auf CHF 100'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 572'152.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 458'389.49 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 100.00.
Firma neu:
Vladi AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung vom 11.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi, Armend, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Scherler, Lukas, von Köniz, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005318090, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Vladi GmbH, in Bern, CHE-282.673.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114077).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi, Armend, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, in Thun].