Informazioni su Hans Vetsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Vetsch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Vetsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005070379, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Repower AG, in Brusio, CHE-103.176.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mautone, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfli, Martin, von Schaffhausen, in Landquart, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Thomas, von Dottikon, in Fischenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetsch, Hans, von Grabs, in Küblis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4524028, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mit avec & Invest GmbH, in Küblis, CH-350.4.001.876-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2006, S. 11, Publ. 3321148). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 09.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Hans, von Grabs, in Küblis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000;
Vetsch-Humbel, Beatrice, von Grabs und Oberrohrdorf, in Küblis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetsch, Florian, von Grabs, in Klosters (Klosters-Serneus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 3321148, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Mit avec & Invest GmbH, in Küblis, CH-350.4.001.876-9, Salums 90J, 7240, Küblis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2006.
Zweck:
Bewirtschaftung von Immobilien im Bereiche Wohn- und Geschäftsbauten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann sie Grundstücke erwerben, verwalten oder weiter veräussern, überbauen oder bewirtschaften. Die Gesellschaft kann auch Handel mit Waren aller Art betreiben.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinalage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 28.03.2006 von Hans Vetsch die Liegenschaften 'Gasthaus Hirschen' (Chlus 11/405) sowie das Wohn- und Geschäftshaus (Chlus 11/404), beide in Küblis, für CHF 2 000 000, abzüglich der darauf lastenden Hypothekarschulden von gesamthaft CHF 1 586 000, zum Preis von CHF 414 000, wovon CHF 20 000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 394 000 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vetsch, Hans, von Grabs, in Küblis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000;
Vetsch-Humbel, Beatrice, von Grabs und Oberrohrdorf, in Küblis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.