Informazioni su Alexandre Vermot-Petit-Outhenin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexandre Vermot-Petit-Outhenin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5593412, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
A.B.S. Advanced Business Software & Capital Management AG, in Sarnen, CH-020.3.007.884-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 12, Publ. 4641668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vermot-Petit-Outhenin, Alexandre, von Le Cerneux-Péquignot, in Küsnacht (Küsnacht ZH), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffeler, Michael André, von Dübendorf, in Männedorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4976256, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RB-Storen GmbH, bisher in Hünenberg, CH-170.4.004.369-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2007, S. 18, Publ. 3798326).
Statutenänderung:
20.03.2009.
Firma neu:
Malad GmbH.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 223, 8700 Küsnacht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Handel aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 07.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel-Geist, Marguerite, von Cham, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vermot-Petit-Outhenin, Alexandre, von Le Cerneux-Péquignot, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numero di pubblicazione: 4641668, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
A.B.S. Advanced Business Software & Capital Management AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.007.884-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 31.12.2002, S. 31).
Statutenänderung:
16.07.2008, 26.08.2008.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Poststrasse 10, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Börseninformationsdienst, Vermietung und Verkauf von Computerhandelssystemen, institutionelles Brokerage, Vermögensverwaltung und Consulting. Geänderte Nebenzwecke gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jungreuthmayer, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Krakow (Polen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savary, Angelina, von Payerne, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schulmann, Dieter, von Zürich, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffeler Treuhand- und Verwaltungs AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vermot-Petit-Outhenin, Alexandre, von Le Cerneux-Péquignot, in Küsnacht (Küsnacht ZH), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.