Informazioni su Hilbert van Essen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hilbert van Essen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3022351, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CPA Peripherals AG, in Uster, CHE-102.068.630, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2009, S. 30, Publ. 5003066).
Firma neu:
CPA Peripherals AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.08.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Essen, Hilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1424821, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein e-barraca, in Zollikon, CHE-347.877.779, c/o Andreas Rengel, Sägegasse 30, 8702 Zollikon, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
24.02.2014, 24.03.2014.
Zweck:
Der Zweck des Vereins: Förderung von Informatik-Kompetenzen in der 3. Welt;
Bereitstellung von Informatik-Infrastrukturen zur Ausbildung;
Lieferung und Inbetriebnahme von Informatik-Infrastrukturen;
Schulung von Kompetenzen sowohl in der Anwendung von Informatik als auch grundlegende Kenntnisse über die Informatik;
Wartung und Erweiterung bestehender Informatik-Infrastrukturen;
Zugang zu Bildungsressourcen über das Internet ermöglichen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen oder Vermächtnisse, Erlös aus Vereinsaktivitäten und gegebenenfalls Subventionen von öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Rengel, Andreas, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aepli, Roger, von Niederhelfenschwil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Essen, Hilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
COS Distribution AG, in Mägenwil, Beschaffung und Vertrieb von Datenverarbeitungsanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2001, S. 6933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Essen, Hilbert, niederländischer Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Albrecht, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Dominik, von St. Gallenkappel und Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blumenthal, Stefan, von Vella, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staudacher, Fredy, von Zürich, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.