Informazioni su Patrick Vallat
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Vallat
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Vallat
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5131144, Ufficio del registro di commercio Vallese
CQF Sàrl, précédem. à Vérossaz, CH-621.4.006.997-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 249 du 22.12.2004, p. 20, publ. 2603610).
Modification des statuts:
24.06.2009.
Nouveau siège:
Saint-Maurice.
Nouvelle adresse:
Rue Chanoine Broquet 2, 1890 Saint-Maurice.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications:
Communications aux associés: par écrit ou courriel. [Le capital social a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 10'000.--]. [biffé: Capital social libéré à concurrence de CHF 10'000.--]. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du gérant du 24.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Vallat, Patrick, de Damphreux, à Collombey-Muraz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: à Vérossaz];
Vallat née Gehring, Anne-Laure, de Morges, à Collombey-Muraz, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 10'000.-- [précédemment: à Vérossaz].
Numero di pubblicazione: 4287432, Ufficio del registro di commercio Vallese
DéDOC SA, à Troistorrents, CH-621.3.007.006-1 (FOSC no 90 du 10.05.2006, p. 16, publ. 3368654).
Personne et signature radiée:
Vallat, Patrick, de Damphreux, à Vérossaz, administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 3368654, Ufficio del registro di commercio Vallese
DéDOC SA, à Troistorrents, CH-621.3.007.006-1, Route de Propéraz 51, 1872 Troistorrents, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
2.05.2006.
But:
destruction, transport, évacuation, stockage et recyclage de documents et de supports de données dans le respect de la plus stricte confidentialité;
toutes affaires convergentes à son but;
toute opération financière ou commerciale y relative;
prise de participations.
Capital-actions:
CHF 100'000.--, entièrement libéré.
Actions:
100 actions de CHF 1'000.-- nominatives avec clause d'agrément.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Golliard, Jérôme, de Mézières FR, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux;
Noir, Dominique, de Lausanne, à Monthey, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Vallat, Patrick, de Damphreux, à Vérossaz, administrateur, avec signature collective à deux;
KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, à Monthey, organe de révision.