Informazioni su Heinz Urech
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Heinz Urech
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Urech
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1740915, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
bau7plus GmbH, in Emmen, CHE-110.534.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2014, Publ. 1610869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Heinz, von Luzern und Othmarsingen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Euler, Hans, von Malters, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Fischer, Peter, von Stetten AG, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thali, Marco, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1242703, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hs. Müller & Cie. AG., in Luzern, CHE-113.296.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7188642).
Statutenänderung:
12.12.2013.
Firma neu:
Knecht Service AG.
Zweck neu:
Halten von Investitionsgütern;
Finanzierung von Gerätschaften;
Anbieten von Versicherungslösungen;
Erbringung von Dienstleistungen im Finanz- und Versicherungsbereich;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech, Heinz, von Luzern und Othmarsingen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kohler, Ulrich, von Seehof, in Buchs AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Fluri + Partner Treuhand AG, in Baden (CH-400.3.018.089-7)].
Numero di pubblicazione: 6073932, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hs. Müller & Cie. AG., in Luzern, CH-100.3.787.073-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 9, Publ. 5257608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roland, von Ruswil und Ebikon, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urech, Heinz, von Luzern und Othmarsingen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.