Informazioni su Ute Umbehr
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ute Umbehr
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4052641, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rordorfscher Familienfonds, in Zug, CHE-110.385.854, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Claudia, von Zürich, in Porrentruy, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Manon, von Zürich, in St. Margrethen, Aktuarin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1105187, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rordorfscher Familienfonds, bisher in Zürich, CH-020.7.903.354-7, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105730).
Gründungsurkunde:
21.05.1973.
Urkundenänderung:
29.05.2010, 09.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Berchtold Rordorf, Feldpark 20, 6300 Zug.
Zweck neu:
Ermöglichen und Erleichtern des wirtschaftlichen und beruflichen Fortkommens der Mitglieder, insbesondere für das Studium der Theologie sowie zur Unterstützung künstlerischer und kultureller Projekte von Interesse für die Familie Rordorf;
zur Erlernung eines Berufes, speziell zur Ermöglichung von Studien und anderen beruflichen Ausbildungen;
zur Unterstützung von Mitgliedern beim Nachweis einer unverschuldeten Notlage;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Willy, von Zürich, in Peseux, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Eberhard, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Dietrich, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.