Informazioni su Laurent Ulrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Laurent Ulrich
Ultimi comunicati FUSC: Laurent Ulrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005611157, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
unikom werbung gmbh, in Baden, CHE-465.109.762, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, S.0, Publ. 6437010).
Firma neu:
unikom werbung gmbh in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(unikom werbung Sàrl en liquidation) (unikom werbung Sagl in liquidazione) (unikom werbung Ltd liab. Co in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alraun, Susanne, von Wädenswil, in Bözberg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Riegler, Susanne, von Schönenberg (ZH), in Brugg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alraun, Michel, von Hallau, in Bözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ulrich, Laurent, von Rüschegg, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005504747, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Polymorph Pictures AG, in Zürich, CHE-345.223.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2019, Publ. 1004583156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Dietrich, von Künten, in Uznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmalzl, Marlise, von Seegräben, in Seegräben, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alraun, Michel, von Hallau, in Bözberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frutig, Michel, von Meikirch, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Richard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ulrich, Laurent, von Rüschegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005497327, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Maybaum AG, in Baden, CHE-114.539.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulrich, Laurent, von Rüschegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].