Informazioni su Ruth Hedwig Tschudi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ruth Hedwig Tschudi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006068711, Ufficio del registro di commercio Glarona
ONISON (International) AG, in Glarus, CHE-100.618.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, S.0, Publ. 3355135).
Firma neu:
ONISON (International) AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans Rudolf, von Glarus Nord, in Chilliwack (CA), Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vancouver (CA), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Tschudi, Ruth Hedwig, von Glarus Nord, in Glarus, Mitglied, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3355135, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
ONISON (International) AG, in Glarus, CHE-100.618.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017, Publ. 3259433).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Ruth Hedwig, von Glarus Nord, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1565401, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
ONISON (International) AG, bisher in Baar, CHE-100.618.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1319993).
Gründungsstatuten:
18.03.2003.
Statutenänderung:
13.06.2014.
Sitz neu:
Glarus.
Domizil neu:
Buchholzstrasse 55, 8750 Glarus.
Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmungen im In- und Ausland und deren Verwaltung sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienst- und Managementleistungen, insbesondere Entwicklung von Software und Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Internet und nachhaltiger Umwelt-Technologien für weltweit tätige Unternehmen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für solche Unternehmungen vornehmen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel. Mit Erklärung vom 15.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TFP Treuhand AG (CHE-107.991.557), in Schwende, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudi, Hans Rudolf, von Glarus Nord, in Vancouver (CA), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Näfels];
Tschudi, Ruth Hedwig, von Glarus Nord, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Dal Zotto, Ruth, von Näfels];
Hari, Rudolf Adolf, von Kandersteg, in Affoltern b. Zürich (Zürich), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Hari, Rudolf, in Appenzell].