Informazioni su Michael Stephen Treina
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michael Stephen Treina
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1802815, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Innosphere GmbH, in Grossaffoltern, CHE-105.667.502, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innosphere GmbH (CHE-105.667.502), in Grossaffoltern, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peikert, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Treina, Michael, von Genève, in Grossaffoltern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 1202877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Innosphere GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.482-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2013, Publ. 1042849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anthamatten, Roman, von Visp und Saas Grund, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Achermann-Benz, Véronique, von Oberriet SG, in Magden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Innosphere GmbH (CH-020.4.022.482-1), in Zürich, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Treina, Michael, von Genève, in Grossaffoltern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: 1042849, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Innosphere GmbH, in Zürich, CH-020.4.022.482-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 36, Publ. 4779142).
Statutenänderung:
18.04.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Firmen, Behörden, Organisationen und Einzelpersonen in den Bereichen der Strategie- und Organisationsberatung und des Change Managements. Hinzu kommen Interimsmanagement, Projektmanagement, Human Resource Development (Coaching, Sparring, Persönlichkeitsentwicklung, etc.) sowie publizistische Aktivitäten..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anthamatten, Roman, von Visp und Saas Grund, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Achermann-Benz, Véronique, von Oberriet SG, in Magden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Peikert, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Treina, Michael, von Genève, in Grossaffoltern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].