Informazioni su Andreas Bernhard Tobler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Bernhard Tobler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005830798, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
INFINIRI AG, in Luzern, CHE-147.666.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537518).
Statutenänderung:
30.08.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 143'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'430 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Echlin, Ian, von Stäfa, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tobler, Andreas Bernhard, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005269826, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Doktor Zentrum Wettingen AG, in Wettingen, CHE-216.598.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Dr. Bruno, von Luzern, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Dr. Urs, von Walchwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörflinger, Eva, von Val-de-Travers, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Stephan, von Biberist, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lu Li, Yu, von Baden, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Andreas, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004765164, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Gerelli AG Die Rösterei, in Gachnang, CHE-110.152.801, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Andreas, von Wallisellen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.