Informazioni su Viktor Thuma
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Viktor Thuma
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005360294, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Babilon Immobilien GmbH (Babilon Immobilien S.à.r.l.) (Babilon Immobilien S.a.g.l.) (Babilon Immobilien Ltd liab. co), in Oberuzwil, CHE-348.711.727, Gewerbestrasse 3, 9242 Oberuzwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Handel, Vermittlung, Bewirtschaftung, Entwicklung und Erstellung von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Alexakis, Christos, von Onex, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexakis, Zoi, von Onex, in Münchwilen TG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Thuma, Viktor, von Erlen, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ünal, Saliba, von Erlen, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005359039, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A1 Garage GmbH, in St. Gallen, CHE-113.386.956, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, S.0, Publ. 4314845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeinalzadeh, Roghayyeh, iranische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thuma, Viktor, von Erlen, in Wittenbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].
Numero di pubblicazione: 4314845, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
A1 Garage GmbH, in St. Gallen, CHE-113.386.956, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 12, Publ. 5515240).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Reparatur und den Verkauf von Kraftfahrzeugen sowie Autoersatzteilen, den Im- und Export von sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere auch Luxuswaren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.12.2006 ein Abgasdiagnosegerät VLT-OBD und eine Auswucht- und Reifenwechselmaschine VLT Sicam Falco zum Preis von CHF 20'000.--, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeinalzadeh, Roghayyeh, iranische Staatsangehörige, in St. Gallen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Thuma, Doris, von Erlen, in Wittenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Uzwil, Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Thuma, Viktor, von Erlen, in Wittenbach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].