Informazioni su Patrick Thaler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Thaler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3566771, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GLOBALE Rückversicherungs-AG, in Winterthur, CHE-108.751.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingenhoven, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler, Patrick, von Wattwil, in Kyburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerspacher, Lars, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taylor, Tom, britischer Staatsangehöriger, in Surey (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleming, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauer, Martin, von Trachselwald, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehlschläger, Regina, von Horgen, in Feusisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2124221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GLOBALE Rückversicherungs-AG, bisher in Baar, CHE-108.751.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2015, Publ. 1948243).
Gründungsstatuten:
27.03.1957.
Statutenänderung:
27.03.2015.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
c/o AXA Liabilities Managers Switzerland AG, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)];
Thaler, Patrick, von Wattwil, in Kyburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kollbrunn(Kyburg)].
Numero di pubblicazione: 1582463, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GLOBALE Rückversicherungs-AG, in Baar, CHE-108.751.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 20, Publ. 5876668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Herbert, von St. Margrethen, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kesselring, Robert, von Salenstein, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingenhoven, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler, Patrick, von Wattwil, in Kollbrunn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Michael, von Emmen, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].