Informazioni su Doris Tenger Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Tenger Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005206637, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prestimmo AG, in Bern, CHE-103.037.454, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2009, S.5, Publ. 4889184).
Firma neu:
Prestimmo AG in Liq..
Domizil neu:
c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Bern, Bollwerk 15, 3011 Bern.
Weitere Adressen:
c/o Bratschi AG, Zweigniederlassung Bern, Prof. Dr. Jürgen Brönnimann, Bollwerk 15, 3011 Bern.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tenger Hug, Doris, von Bern, in Lurtigen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Jürgen Prof. Dr., von Bern und Oberbalm, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2506625, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Burgerliche Ersparniskasse Bern, Genossenschaft, in Bern, CHE-107.811.342, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2013, Publ. 1080347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Andreas, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tenger Hug, Doris, von Bern, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Thomas Dr., von Bern und Freimettigen, in Bern, Mitglied, Kassier und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aebersold, Thomas, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wild, Bruno, von Bern, in Boll (Vechigen), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michel, Hans Rudolf, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG ( CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG ( CH-035.9.019.917-2)].
Numero di pubblicazione: 4889184, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prestimmo AG, in Kirchlindach, CH-035.3.000.689-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.1998, S. 8763).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Bratschi Wiederkehr & Buob, Bollwerk 15, 3001 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Brief. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Hans, von Wahlern, in Herrenschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
TRS Treuhand Schmidli, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Jürgen Prof. Dr., von Bern und Oberbalm, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Tenger Hug, Doris, von Bern, in Lurtigen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.