Informazioni su Flavio Davide Teixeira Borges
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Flavio Davide Teixeira Borges
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005528948, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cosmétique SA Worben, in Worben, CHE-101.968.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teixeira Borges, Flavio Davide, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Daniel, von Trub, in Fraubrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005218595, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cosmétique SA Worben, in Worben, CHE-101.968.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602603).
Statutenänderung:
09.06.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der TC Holding Worben AG, in Worben (CHE-392.328.651), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 8'391'531.25 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'094'823.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export, die Entwicklung, die Herstellung, die Konfektion, die Logistik und den Handel mit kosmetischen und chemisch-technischen Produkten sowie das Anbieten von Full-Service Dienstleistungen in diesen Bereichen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 70'000.00]. Am 09.06.2021 wurden nachträgliche Einlagen auf das Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital im Umfang von CHF 30'000.00 geleistet.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svensson Fornaa, Siri, von Worben, in Worben, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Svensson, Sune, von Twann, in Worben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Marc, von Wyssachen, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kornuta Steffen, Luisiana, von Schwadernau, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Held, Marcel, von Bern, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teixeira Borges, Flavio Davide, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.