Informazioni su Josef Tatzreiter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Tatzreiter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4355646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2008, S. 24, Publ. 4312702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahnmüller, Xénia, von Rohr AG, Buchs AG und Unterentfelden, in Unterentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, André, von Zürich, in Weiningen ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Zürich, in Buttwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weiss, Désirée, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Königs, Johann Peter, von Kaiseraugst, in Olsberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegger, Sandra, von Rothrist, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tatzreiter, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miethlich, Beatrice, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rebmann, Nadia, von Zürich, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidlin, Daniel, von Dittingen, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3440746, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SEHASO GmbH, in Uerkheim, CH-400.4.026.155-4, Dienstleistungen sowie der Handel usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2006, S. 2, Publ. 3228006).
Firma neu:
SEHASO GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatzreiter, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Uerkheim, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einer Stammeinlage von CHF 24'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3246374, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiete Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2005, S. 19, Publ. 3087242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christoph, von Wettingen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hunziker, Christoph, von Aarau, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blank, Christoph, von Muri bei Bern, in Dällikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tatzreiter, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Uerkheim, mit Kollektivprokura zu zweien.