Informazioni su Claude Tarinas Cazenobe
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claude Tarinas Cazenobe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005580369, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MASSOR GmbH, in Baar, CHE-108.520.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gordiienko, Iaroslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tarinas Cazenobe, Claude, spanischer Staatsangehöriger, in Blonay, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelbert, Marc, von Zürich, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005361396, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
FIDUCIARY CG TRUSTS SA, bisher in Root, CHE-113.334.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204520).
Statutenänderung:
30.11.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 11B, 6340 Baar.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarinas Cazenobe, Claude, spanischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Légier-La Chiésaz].
Numero di pubblicazione: HR02-1005361419, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MASSOR GmbH, bisher in Root, CHE-108.520.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2021, Publ. 1005270429).
Statutenänderung:
30.11.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Blegistrasse 11B, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarinas Cazenobe, Claude, spanischer Staatsangehöriger, in Blonay, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Légier-La Chiésaz].