Informazioni su Sergio Tarantino
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Sergio Tarantino
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909333, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CC Media AG, in Horgen, CHE-105.326.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tarantino, Sergio, von Wangen SZ, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2542085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
CC Media AG, in Zürich, CHE-105.326.515, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249259).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Aktien neu:
200'000 Namenaktien zu CHF 2.50. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.11.2015 wird der Nennwert der 200'000 Namenaktien zu CHF 10.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 2.50 herabgesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarantino, Sergio, von Wangen SZ, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüppel, Andreas, von Bremgarten AG, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künten].
Numero di pubblicazione: 2346119, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tarantino Treuhand Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-103.533.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, Publ. 1164717).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tarantino, Natalie Josephina Margaretha, von Wangen SZ, in Maur, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Tarantino, Sergio, von Wangen SZ, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].