Informazioni su Urs Tapfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Tapfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3906826, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
swissadvisors ag, in Hünenberg, CH-350.3.007.771-3, Erbringen von Beratungs-, Konzeptions- und Umsetzungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 21, Publ. 2884386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tapfer, Urs, von Jenaz, in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3510194, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BVG-Sammelstiftung der First Swiss Pension Fund, Sitz Hünenberg, CH-170.7.000.606-8, Durchführung der beruflichen Vorsorge gemäss BVG, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 14, Id. 3077502).
Eingetragene Personen Neu:
Lang, Dr. Bruno, Heimat Aristau, in Wädenswil, Kommissarischer Verwalter einer Stiftung mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Dr. Kurt C., Heimat Winterthur, in Stäfa, Kommissarischer Verwalter einer Stiftung mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Rohner, Fritz, Heimat Basel, Böbikon, in Unterägeri, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Fischer, Peter, Heimat Luzern, Triengen, in Luzern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Vetterli, Ruth, Heimat Basel, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Tapfer, Urs, Heimat Jenaz, in Langenthal, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Rosenkranz, Christoff, Heimat Sulgen, in Oberrüti, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Bitzi, Thomas, Heimat Kriens, Schüpfheim, in Unterägeri, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Meier, Roland, Heimat Mönthal, Basel, in Himmelried, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Schroeder, Ulrich, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Pratteln, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3189980, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HPJ Immobilien AG Sitz [bisher: Jona ], CH-290.3.014.917-4, Führung einer Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft nach Schweizer Recht, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2005, Seite 9).
Statutenänderung:
21.11.2005, 05.12.2005.
Firma Neu:
Multimax AG.
Sitz Neu:
Hünenberg.
Domizil Neu:
Bösch 45, 6331 Hünenberg.
Zweck Neu:
Tätigkeit im Bereich der Glas- und Lasertechnologie insbesondere die Herstellung, den Import und Export sowie den Handel von und mit Glasobjekten sowie Produkten aller Art;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit sochen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.11.2004 von der 'Kontor Beglaubigungen AG', in Zug, Aktien im Wert und zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen Bisher:
w & s consulting gmbh, in Jona, Revisionsstelle.
Neu:
Tapfer, Urs, Heimat Jenaz, in Langenthal, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Dietrich, Hans Peter, Heimat Rüti ZH, Balgach, in Fällanden, Mitglied mit Einzelunterschrift].