Informazioni su Ulrich Tanner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ulrich Tanner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Tanner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004481413, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Besapic AG, in Walenstadt, CHE-358.931.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Benjamin, von Waldstatt, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Ulrich, genannt Ueli, von Waldstatt, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1397081, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Besapic AG, in Walenstadt, CHE-358.931.147, Chli Bürer, 8892 Berschis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2014.
Zweck:
Remontenaufzucht sowie Schweinemast. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Benjamin Tanner, von Waldstatt AR, in Bühler AR, Aktiven bestehend aus 1'066 Schweinen, Warenlager, Fahrzeuge und Maschinen gemäss Vertrag vom 05.02.2014 und Bilanz bzw. Inventar per 01.12.2013, wonach die übernommenen Aktiven CHF 309'000.00 und die übernommenen Passiven CHF 0.00 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 209'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Weitere Adresse:
Rothaldenstrasse 31, 9055 Bühler.
Eingetragene Personen:
Tanner, Benjamin, von Waldstatt, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Ulrich, genannt Ueli, von Waldstatt, in Bühler, mit Einzelunterschrift;
Tanner, Marcella, von Waldstatt, in Bühler, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6854240, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Zuchtbetrieb Kochegg AG, in Stein AR, CH-300.3.011.668-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2000, S. 6886).
Statutenänderung:
14.09.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schweinezucht. Sie kann alle mit diesem Hauptzweck direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte tätigen, Beteiligungen aller Art erwerben, Grundstücke erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.09.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Ulrich, genannt Ueli, von Waldstatt, in Bühler, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Tanner, Ueli].