Informazioni su Zoltan Szakacs
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zoltan Szakacs
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6973008, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TRI Dental Implants Int. AG, in Baar, CH-170.3.035.253-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6473688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirer, Dr. Lorry, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Szakacs, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Sopron (HU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chapero Rueda, Valentin, spanischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Huth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 6898934, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TRI Dental Implants GmbH, in Hünenberg, CH-020.4.041.914-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6478440).
Firma neu:
TRI Dental Implants GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szakacs, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breuer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6478440, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TRI Dental Implants GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.041.914-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S. 0, Publ. 6395042).
Gründungsstatuten:
28.01.2010.
Statutenänderung:
02.12.2011.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 80A, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heintz, Dr. Renata, ungarische Staatsangehörige, in Szeged (HU), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Schwartzenberg, Emilian, rumänischer Staatsangehöriger, in Netanya (IL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Toth, Dr. Atilla, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Zsolt, Dr. Halasz, ungarischer Staatsangehöriger, in Szekszard (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szakacs, Zoltan, ungarischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sopron (HU), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
BCHG AG (CH-170.3.035.099-0), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00.