Informazioni su Guido Emil Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Guido Emil Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1212852, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Systra AG, in Schwerzenbach, Planung und Errichtung von Anlagen und Einrichtungen als Generalunternehmerin, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2001, S. 7161).
Firma neu:
Systra AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Guido, von Freienwil, in Aesch BL, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
bpm consult ag, in Münchenstein, Unternehmensberatung, insbesondere Planung, Entwicklung und Realisierung von Projekten in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Guido, von Freienwil, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Services Conseils Informatiques-BBR S.A., bisher in G r a n g e s - P a c c o t, Conseiller des entreprises dans les domaines de l'organisation et de la rationalisation, de même que l'économie d'entreprise en général, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.1993, S. 3207).
Statutenänderung:
24.12.1999.
Sitz neu:
L a n g e n t h a l.
Domizil neu:
Jurastr. 26, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Entwicklung von Software sowie Erbringung von auf Soft- und Hardware bezogenen Dienstleistungen jeglicher Art, namentlich Schulung, Projektrealisierung, Beratung und Vertrieb. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 500'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 100 (Stimmrechtsaktien) und, 450 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre neu:
eingeschriebene Briefe oder SHAB.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Capital réduit, au sens de l'art. 735 CO, de CHF 1'000'000 à CHF 0. CHF 500'000 libérés par comensation de créance.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Guido, von Freienwil, in Aesch BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wächter, Emil, von Bülach, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berg, Wolf Stephen, von Marly, in Marly, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Perdrizat, Serge, von Onnens VD, in Kleinbösingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Deloitte & Touche Experta AG, in Bern, Revisionsstelle.