Informazioni su Daniel Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4399023, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Remadaro Finanz und Versicherungs AG, in Rheinfelden, CHE-102.074.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steullet, Thierry, von Val Terbi, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Daniel, von Muotathal, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schertenleib, Silvan, von Heimiswil, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2995441, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Remadaro Finanz und Versicherungs AG, in Rheinfelden, CHE-102.074.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2015, Publ. 2572483).
Domizil neu:
Gartenweg 36, 4310 Rheinfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schertenleib, Silvan, von Heimiswil, in Gränichen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufenthal (AG)];
Suter, René, von Muotathal, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Daniel, von Muotathal, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pratteln].
Numero di pubblicazione: 5699802, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Remadaro Finanz AG, bisher in Muttenz, CH-280.3.917.214-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 6, Publ. 5167652).
Gründungsstatuten:
24.11.1992.
Statutenänderung:
21.06.2010.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
c/o René Suter, Fliederweg 7, 4303 Kaiseraugst.
Zweck:
Unabhängige Anlageberatung, Erbringung von Finanzdienstleistungen in allen Bereichen, Handel, Erstellung, Finanzierung, Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, Zustellung gegen Empfangsbestätigung, telegraphisch oder durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, René, von Muotathal, in Kaiseraugst, Präsident, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Suter, Marcel, von Muotathal, in Lupsingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Suter, Daniel, von Muotathal, in Pratteln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).