Informazioni su Erwin Surber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Surber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3979467, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der BASF Gruppe Schweiz, I, in Basel, CHE-109.654.148, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoof, Martin, von Bülach, in Winkel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Erwin, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odehnal, Mirek, von Zürich und Lancy, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ottenbach];
Bolinger, Martin, von Kaiseraugst, in Arth, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, René, von Schlossrued, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Denise, von Adlikon, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3879123, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
BASF Schweiz AG, in Basel, CHE-114.849.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3482045).
Weitere Adressen:
Churerstr. 78, 8808 Pfäffikon SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, Erwin, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birbaum, Frédéric, von Pont-en-Ogoz, in Vaulruz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pattaroni, Christian, von Vérossaz, in Troistorrents, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirpke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinen (DE)].
Numero di pubblicazione: 3736799, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BASF Construction Chemicals Europe AG, bisher in Zürich, CHE-105.976.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017).
Statutenänderung:
23.08.2017.
Sitz neu:
Kaisten.
Domizil neu:
Hardmatt 434, 5082 Kaisten. [gestrichen: Weitere Adresse: Hardmatt 434, 5082 Kaisten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Surber, Erwin, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Noort-Drechsle, Martina, von Marbach (SG), in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.