Informazioni su Vera Süssli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Vera Süssli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005936075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cornèr Bank AG, Zweigniederlassung BonusCard (Zürich), in Zürich, CHE-495.712.302, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908438).
Hauptsitz in:
Lugano.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pibiri, Marco, von Oberwil bei Büren, in Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süssli, Vera, von Rüschlikon, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3122847, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
kunscht.ch GmbH, in Thalwil, CHE-112.043.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6223824).
Statutenänderung:
17.10.2016.
Firma neu:
Alven GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Einrichtungsbereich, im In- und Ausland sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland gewerbliche Schutzrechte, Wissen und Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süssli, Heinrich, von Rüschlikon, in Thalwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süssli, Vera, von Rüschlikon, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 6634584, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Intersim AG, in Burgdorf, CH-053.3.000.976-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 5, Publ. 5352650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süssli, Vera, von Rüschlikon, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.