Informazioni su Anton Franz Süess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Franz Süess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004779123, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Süess Gartenbau AG, in Ermensee, CHE-106.354.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289659).
Statutenänderung:
03.12.2019.
Firma neu:
Süess Immobilien AG.
Zweck neu:
Kauf, Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Finanzierung von Grundstücken und Liegenschaften;
Erstellung von Liegenschaften sowie Entwicklung von Immobilienprojekten;
Aufnahme von Darlehen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess-Schaller, Margaritha, genannt Margrit, von Ermensee, in Ermensee, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Süess, Anton Franz, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Süess, Anton, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4289659, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
A. Süess Gartenbau AG, in Ermensee, CHE-106.354.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30.07.1997).
Statutenänderung:
22.05.2018. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süess, Anton, von Ermensee, in Ermensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Süess-Schaller, Margaritha, genannt Margrit, von Ermensee, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Süess-Schaller, Margrit, von Ruswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift].