Informazioni su Peter Johann Stutz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Johann Stutz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3234311, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Quali-Bau GmbH, in Wettingen, CHE-375.521.448, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1385661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernadette Martha, von Mosnang, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stutz, Mireille Lucienne, von Schongau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultz, Karin, von Meilen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stutz, Peter Johann, von Schongau, in Wettingen, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1385661, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Quali-Bau GmbH, in Wettingen, CHE-375.521.448, Rebbergstrasse 52, 5430 Wettingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2014, 28.02.2014.
Zweck:
Übernahme von Bauleitungen, Planung und Beratung im Bauwesen, Handel mit und Vermitteln von Immobilien sowie Erstellung von Bauten als Generalunternehmung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 12.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stutz, Peter Johann, von Schongau, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schultz, Karin, von Meilen, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stutz, Mireille Lucienne, von Schongau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Bernadette Martha, von Mosnang, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4708388, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Wilmo AG, in Wettingen, CH-400.3.004.842-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2000, S. 470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Peter, von Schongau, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.