Informazioni su Markus Sturzenegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Sturzenegger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Sturzenegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004609347, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
E. Sturzenegger AG, in Walkringen, CHE-109.083.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S.4, Publ. 5190552).
Firma neu:
E. Sturzenegger AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.04.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Ernst, von Ebnat-Kappel, in Wikartswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sturzenegger, Markus, von Ebnat-Kappel, in Oberei bei Mühleberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger-Brandt, Elisabeth, von Ebnat-Kappel, in Walkringen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wikartswil (Walkringen), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1343917, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nottaris AG, in Oberburg, CHE-114.394.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 6, Publ. 5950960).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Markus, von Ebnat-Kappel, in Walkringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
E. Sturzenegger AG, in Walkringen, Wikartswil 617, 3512 Walkringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
7.05.2001.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage sowie Handel mit Autos, Ersatzteilen und Zubehör;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 20.04.2001 und Übergangsbilanz per 01.01.2001: Aktiven von CHF1'062'502.20 und Passiven von CHF 339'409.76 der erloschenen Einzelfirma "E. Sturzenegger", in Walkringen, zum Übernahmepreis von CHF 723'092.44 wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000. -- ausgegeben und CHF 523'092. 44 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Sturzenegger, Ernst, von Ebnat-Kappel, in Wikartswil, Präsident, mit Einzelprokura;
Sturzenegger-Brandt, Elisabeth, von Ebnat-Kappel, in Wikartswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sturzenegger, Markus, von Ebnat-Kappel, in Oberei bei Mühleberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grimm + Ruchti Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.