Informazioni su Iris Anna Sturny-Bellmont
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Iris Anna Sturny-Bellmont
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005059117, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Pro Senectute Region Bern, in Bern, CHE-106.067.405, Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856120).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szentkuti, Verena, von Bern, in Muri bei Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Esther, von Huttwil, in Hinterkappelen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi-De Bruin, Louise, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Hans, von Oberthal, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwendimann, Christen, von Pohlern, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturny-Bellmont, Iris, von Luzern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Ruth, von Röthenbach im Emmental, in Bremgarten bei Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antener, Bernhard, von Eggiwil, in Langnau im Emmental, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Alois, von Signau, in Worb, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Thomas, von Winterthur, in Thunstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eugster, Peter, von Wald (AR), in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hebeisen, Annegret, von Langnau im Emmental, in Münchenbuchsee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Martin, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfister, Peter, von Wangen an der Aare, in Meiringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vondal, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Deck, Sven, von Wiedlisbach, in Thun, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Marcel, von Signau, in Steffisburg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004744111, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein für die Betreuung Betagter in Bümpliz, in Bern, CHE-106.119.752, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523482).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brönnimann-Schiffmann, Katharina Johanna, von Niedermuhlern, in Oberbottigen (Bern), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturny-Bellmont, Iris Anna, von Luzern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bielmann-Gerber, Ruth, von Rechthalten, in Düdingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3592673, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein für die Betreuung Betagter in Bümpliz, in Bern, CHE-106.119.752, Verein (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545193).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 13.06.2017 und Inventar per 01.01.2017 Aktiven von CHF 148'345.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 96'856.90 auf die vitadoro ag, in Bern (CHE-288.596.834).
Gegenleistung:
CHF 51'488.54.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannecker, Regula, von Winterthur, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Theodor, von Bern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Blum, Thoedor, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sturny-Bellmont, Iris Anna, von Luzern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.