Informazioni su Manfred Sturm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manfred Sturm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4038718, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Swiss Wealth Management AG, in Baar, CH-170.3.029.602-3, Vermögens- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2007, S. 19, Publ. 3933186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturm, Manfred, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3933186, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Rebholz Vermögensmanagement AG, bisher in Wollerau, CH-170.3.029.602-3, Vermögens- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2006, S. 11, Publ. 3569050).
Gründungsstatuten:
26.06.2006.
Statutenänderung:
13.04.2007.
Firma neu:
Swiss Wealth Management AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 77, 6340 Baar.
Zweck:
Erstellung und Vermittlung von Finanzkonzepten, erbringt Dienstleistungen im Bereich der Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung und -Verwaltung ihrer Kundschaft;
kann Beteiligungen an Unternehmen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Stockwerkeigentum erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebholz, Dr. Jan Felix, von Deutschland, in Friedrichshafen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitlin, Daniel, von St. Gallen, in Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Sturm, Manfred, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Jet Finance SA, in Hünenberg, Revisionsstelle (wie bisher).
Numero di pubblicazione: 3569050, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Dr. Rebholz Vermögensmanagement AG, in Wollerau, CH-170.3.029.602-3, Vermögens- und Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2006, S. 10, Publ. 3496894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturm, Sven Oliver Florian, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturm, Manfred, von Neuhausen am Rheinfall, in Beringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.